Calidad Jurídica | ESTAMENTO ( Directivo, Jefatura, Profesional, Técnico, Administrativo, Auxiliar) | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Calificación Profesional o formación | Cargo o Función | Región | Tipo de Contrato (Plazo Fijo, Indefinido, etc) | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta | Asignaciones Especiales | Remuneración Liquida (Remuneración Bruta+Asignaciones Especiales)-Descuentos Legales | Jornada | Horas Extraordinarias | Viáticos | Declaraciones | Observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | ANTOLA | JIMENEZ | LUIS ANGEL | 15 | TECNICO MECANICO | ADMINISTRATIVO | 08 | PLAZO FIJO | 13/08/2012 | 31/12/2015 | Pesos | 570.307 | 330.828 | 474.177 | 44 | 0 | 0 | ||
Contrata | ADMINISTRATIVO | BARTOLUCCI | SANCHEZ | MARIA VICTORIA | 13 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | 08 | PLAZO FIJO | 02/01/2006 | 31/12/2015 | Pesos | 857.407 | 529.861 | 716.778 | 44 | 50.431 | 0 | ||
Contrata | AUXILIARES | CHAIN | GAETE | JUAN CARLOS SAME | 16 | CHOFER | AUXILIARES | 08 | PLAZO FIJO | 12/01/2009 | 31/12/2015 | Pesos | 628.752 | 376.684 | 526.704 | 44 | 32.148 | 0 | ||
Contrata | ADMINISTRATIVO | CHAMBLAS | CALQUIN | MARISOL XIMENA | 12 | ANALISTA EN SISTEMA COMPUTACIONALES | ADMINISTRATIVO | 08 | PLAZO FIJO | 01/03/2012 | 31/12/2015 | Pesos | 823.580 | 524.284 | 682.370 | 44 | 0 | 0 | ||
Contrata | ADMINISTRATIVO | CORTES | INSULSA | LEONARDO ANTONIO | 14 | INGENIERIA EN ADM.DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO | 08 | PLAZO FIJO | 19/10/2015 | 31/12/2015 | Pesos | 631.095 | 374.549 | 524.656 | 44 | 0 | 0 | ||
Contrata | AUXILIARES | GARRIDO | MARTINEZ | SERGIO ANTONIO | 16 | CHOFER | AUXILIARES | 08 | PLAZO FIJO | 01/01/2012 | 31/12/2015 | Pesos | 587.967 | 366.127 | 487.877 | 44 | 0 | 0 | ||
Contrata | ADMINISTRATIVO | GODOY | CORTES | IRMA YANET | 12 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 08 | PLAZO FIJO | 10/12/1996 | 30/11/2015 | Pesos | 979.426 | 667.840 | 806.515 | 87 | 12.290 | 0 | ||
Contrata | AUXILIARES | GOMEZ | ALARCON | MARISOL | 20 | AUXILIAR | AUXILIARES | 08 | PLAZO FIJO | 19/10/2015 | 31/12/2015 | Pesos | 405.474 | 240.769 | 337.083 | 44 | 0 | 0 | ||
Contrata | PROFESIONALES | GUIÑEZ | CONTRERAS | RODRIGO HERNAN | 9 | ARQUITECTO | PROFESIONALES | 08 | PLAZO FIJO | 03/06/2013 | 31/12/2015 | Pesos | 620.219 | 431.732 | 513.149 | 22 | 0 | 0 | ||
Contrata | AUXILIARES | MENDEZ | YAÑEZ | CAROLINA MARGARIT | 17 | AUXILIAR | AUXILIARES | 08 | PLAZO FIJO | 19/10/2015 | 31/12/2015 | Pesos | 479.621 | 275.984 | 399.807 | 44 | 0 | 0 | ||
Contrata | ADMINISTRATIVO | MONROY | MORALES | NICOLAS ESTEBAN | 16 | TECNICO EN CONTABILIDAD | ADMINISTRATIVO | 08 | PLAZO FIJO | 07/09/2015 | 31/12/2015 | Pesos | 269.478 | 159.518 | 224.463 | 22 | 0 | 0 | ||
Contrata | PROFESIONALES | MONTECINOS | VALDEBENITO | NANCY ANDREA | 9 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | PROFESIONALES | 08 | PLAZO FIJO | 06/10/2008 | 31/12/2015 | Pesos | 1.431.218 | 1.032.979 | 1.165.223 | 44 | 21.266 | 0 | ||
Contrata | TECNICO | MOORE | PARRA | GABRIEL ANDRES | 14 | DIBUJANTE TECNICO | TECNICO | 08 | PLAZO FIJO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Pesos | 315.549 | 187.276 | 262.819 | 22 | 0 | 0 | ||
Contrata | PROFESIONALES | ORTIZ | MARTINEZ | FELIPE | 9 | CONST. CIVIL | PROFESIONALES | 08 | PLAZO FIJO | 03/03/2015 | 31/12/2015 | Pesos | 616.449 | 427.962 | 511.055 | 22 | 0 | 0 | ||
Contrata | ADMINISTRATIVO | ORTIZ | VALENZUELA | EDUARDO GUILLERMO | 16 | CHOFER | ADMINISTRATIVO | 08 | PLAZO FIJO | 01/01/2011 | 31/12/2015 | Pesos | 589.725 | 328.580 | 444.857 | 44 | 41.225 | 0 | ||
Contrata | ADMINISTRATIVO | PALMA | ROJAS | CLARA ESTER | 19 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | 08 | PLAZO FIJO | 19/10/2015 | 31/12/2015 | Pesos | 448.978 | 272.751 | 377.007 | 44 | 0 | 0 | ||
Contrata | PROFESIONALES | QUEVEDO | ALBORNOZ | MARIBEL DEL CARMEN | 9 | Asistente Social | PROFESIONALES | 08 | PLAZO FIJO | 18/06/2013 | 31/12/2015 | Pesos | 624.059 | 431.732 | 516.408 | 22 | 0 | 0 | ||
Contrata | AUXILIARES | QUEZADA | SEGUEL | HECTOR CUSTODIO | 16 | CHOFER | AUXILIARES | 08 | PLAZO FIJO | 12/12/2011 | 31/12/2015 | Pesos | 579.549 | 320.134 | 487.985 | 44 | 37.575 | 0 | ||
Contrata | ADMINISTRATIVO | RIQUELME | CID | CHRISTIAN ENRIQUE | 16 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 08 | PLAZO FIJO | 01/01/2010 | 31/12/2015 | Pesos | 605.821 | 378.221 | 504.040 | 44 | 0 | 0 | ||
Contrata | TECNICO | SANDOVAL | SANDOVAL | GERARDO IVAN | 14 | DIBUJANTE TECNICO | TECNICO | 08 | PLAZO FIJO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Pesos | 315.549 | 187.276 | 262.329 | 22 | 0 | 0 | ||
Contrata | ADMINISTRATIVO | ULLOA | FLORES | PABLO SALVADOR | 12 | ADMINITRATIVO | ADMINISTRATIVO | 08 | PLAZO FIJO | 01/06/2015 | 31/12/2015 | Pesos | 984.192 | 518.298 | 842.764 | 44 | 166.598 | 0 | ||
Contrata | ADMINISTRATIVO | URRUTIA | SEPULVEDA | MARIA LUISA | 17 | SIN PROFESION | ADMINISTRATIVO | 08 | PLAZO FIJO | 19/10/2015 | 31/12/2015 | Pesos | 482.676 | 279.039 | 401.556 | 44 | 0 | 0 |